Резюме соискателей на должность руководителя группы на полный день в Грузии
За всё время
По соответствию
20 резюме
Руководитель группы менеджеров
49 лет•Была на сайте более двух недель назад•Обновлено 3 апреля 2023100 000 ₽
Опыт работы
15 лет 2 месяца
Последнее место работы
ИП Красноперов А.Е.•Руководитель объекта•Август 2020 — по настоящее время
Руководитель группы инженеров
70 лет•Был на сайте более двух недель назад•Обновлено 22 мая 20161 000 ₾
Опыт работы
35 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Казтрансгаз•Инженер•Сентябрь 2007 — Май 2014
Руководитель группы автоматизации (АСУТП и КИП)
28 лет•Был на сайте меньше недели назад•Обновлено 19 августа в 10:46Опыт работы
7 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Иркутская нефтяная компания•Руководитель группы автоматизации (АСУТП и КИП)•Ноябрь 2023 — по настоящее время
Руководитель отдела закупок
34 года•Была на сайте более двух недель назад•Обновлено 29 апреля 2023140 000 ₽
Опыт работы
12 лет 3 месяца
Последнее место работы
Автомобильные индустриальные технологии, ООО (бывший ООО «МСМР»)•Руководитель группы производственных закупок•Февраль 2023 — по настоящее время
Руководитель группы медицинских представителей
37 лет•Был на сайте более двух недель назад•Обновлено 17 января 2018Опыт работы
15 лет
Последнее место работы
Фармацевтическая компания•Менеджер по продукту•Август 2017 — по настоящее время
Другие резюме
Head of Treasury, Head of Department (Treasury, Finance)
43 года•Была на сайте более двух недель назад•Обновлено 5 октября 2022Опыт работы
20 лет 2 месяца
Последнее место работы
Брокеркредитсервис•Руководитель Казначейства Группы•Январь 2022 — по настоящее время
Опыт работы
33 года 8 месяцев
Последнее место работы
Посольство Балгарии в Грузии•Помощник посла•Июль 2017 — по настоящее время
Руководитель, директор, начальник, управляющий
61 год•Был на сайте более двух недель назад•Обновлено 13 декабря 2022400 000 ₽
Опыт работы
38 лет 2 месяца
Последнее место работы
ИП Подпорин•Руководитель•Август 1986 — по настоящее время
Опыт работы
25 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ООО “ Объединенные пивоварни Хейнекен”•IT менеджер пивоварни Хейнекен•Август 2006 — по настоящее время
Руководитель группы генеральный план и сооружения транспорта
39 лет•Был на сайте более двух недель назад•Обновлено 30 января в 12:16Опыт работы
17 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ТОО «Caspian HES Consulting»•Руководитель группы генеральный план и сооружения транспорта•Сентябрь 2023 — по настоящее время
Консультант, менеджер, проектный руководитель, менеджер, аналитик
46 лет•Была на сайте неделю назад•Обновлено 1 августа в 05:18210 000 ₽
Опыт работы
22 года 8 месяцев
Последнее место работы
Промышленное машиностроение•Руководитель группы инвестиций•Февраль 2024 — по настоящее время
Опыт работы
19 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Омепс групп•Генеральный директор•Май 2024 — по настоящее время
Опыт работы
26 лет
Последнее место работы
Sarens Kazakhstan (Саренс Казахстан) Sarens Belgium Uzbekistan•Руководитель по развитию бизнеса/Юрист/Маркетолог•Июнь 2022 — Август 2024
Эксперт, Супервайзер, Главный специалист, Руководитель группы (электротехника)
35 лет•Был на сайте сегодня в 00:33•Обновлено 2 сентября в 15:42375 000 ₽
Опыт работы
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
РусХимАльянс•Главный специалист отдела проектирования объектов энергетики•Июль 2023 — по настоящее время
Опыт работы
41 год 1 месяц
Последнее место работы
Научно-производственное предприятие "Азер-Темир"•Директор•Май 2016 — по настоящее время
Опыт работы
30 лет 3 месяца
Последнее место работы
ИП Федорович А.А.•Руководитель •Июнь 2013 — по настоящее время
Генеральный директор/Директор представительства
42 года•Был на сайте вчера в 18:16•Обновлено 19 сентября в 11:17Опыт работы
21 год 7 месяцев
Последнее место работы
Global oilfield solutions LLC•Исполнительный директор•Июнь 2022 — по настоящее время
Руководитель строительства, Руководитель проектов, технической надзор за строительством
51 год•Был на сайте вчера в 20:26•Обновлено 15 февраля в 18:18Опыт работы
28 лет 2 месяца
Последнее место работы
ООО "АС"Город"•Руководитель проекта•Февраль 2014 — по настоящее время
Опыт работы
33 года 1 месяц
Последнее место работы
ИП Морозов•Руководитель•Сентябрь 2007 — по настоящее время
Другие резюме
Опыт работы
2 года 10 месяцев
Последнее место работы
OOO "Тешели Групп"•Помощник руководителя•Декабрь 2021 — по настоящее время